Burdujan Rodica | AG | 000095 | 08.02.2008 | Auditul general (AG) | Suspendat | din 20.11.2017 pe un termen de 3 ani |
Bureico Alla | AG | 000098 | 08.02.2008 | Auditul general (AG) | | |
Cacean Vladimir | AG | 000268 | 16.06.2010 | Auditul general (AG) | | |
Cacean Vladimir | APFN | 0000021 | 05.05.2011 | Auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM) | | |
Cacean Vladimir | APFN | 0000059 | 30.05.2011 | Auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ) | | |
Cacean Vladimir | AIF | 0013 | 12.04.2012 | Auditul instituţiilor financiare (AIF) | | |
Cacean Vladimir | APFN | 0000070 | 09.11.2012 | Auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA) | | |
Calancea Ion | AG | 000241 | 08.02.2008 | Auditul general (AG) | | |
Calmîc Tatiana | AG | 000060 | 22.06.2018 | Auditul general (AG) | 1 | |
Cara Olga | AG | 000064 | 10.10.2018 | Auditul general (AG) | | |
Carpencova Anna | AG | 000032 | 15.06.2015 | Auditul general (AG) | | |
Carpovici Grigore | AG | 000162 | 08.02.2008 | Auditul general (AG) | | |
Casap Raisa | AG | 000111 | 08.02.2008 | Auditul general (AG) | | |
Casîm Marina | AG | 000293 | 24.05.2012 | Auditul general (AG) | Suspendat | din 30.05.2016 pe un termen de 3 ani |
Castraveţ Angela | AG | 000169 | 08.02.2008 | Auditul general (AG) | | |
Ceban Irina | AG | 000073 | 08.02.2008 | Auditul general (AG) | | |
Ceban Svetlana | AG | 000183 | 08.02.2008 | Auditul general (AG) | | |
Cemertan Silvia | AG | 000245 | 08.02.2008 | Auditul general (AG) | Suspendat | funcţia publică |
Cernei Vadim | AG | 000255 | 08.02.2008 | Auditul general (AG) | | |
Certan Irina | AG | 000108 | 08.02.2008 | Auditul general (AG) | | |
Chiliverda Olga | AG | 000142 | 08.02.2008 | Auditul general (AG) | | |
Ciobanu Irina | AG | 000038 | 20.04.2016 | Auditul general (AG) | | |
Ciobanu Tatiana | AG | 000050 | 20.12.2016 | Auditul general (AG) | | |
Ciobanu Veaceslav | AG | 000094 | 08.02.2008 | Auditul general (AG) | | |
Ciobanu Veaceslav | AA | 000014 | 08.02.2008 | Auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA) | | |
Ciolac Vasili | AG | 000233 | 08.02.2008 | Auditul general (AG) | | |
Cireş Elena | AG | 000235 | 08.02.2008 | Auditul general (AG) | | |
Ciubucova Svetlana | AG | 000032 | 08.02.2008 | Auditul general (AG) | | |
Claşevici Cătălina | AG | 000272 | 09.12.2010 | Auditul general (AG) | | |
Claşevici Cătălina | APFN | 0000065 | 15.04.2011 | Auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA) | | |
Cleha Iulita | AG | 000045 | 08.02.2008 | Auditul general (AG) | Suspendat | din 17.11.2017 pe un termen de 3 ani |
Cleha Olga | AG | 000145 | 08.02.2008 | Auditul general (AG) | | |
Cojocari Gheorghe | AG | 000087 | 08.02.2008 | Auditul general (AG) | Suspendat | funcţia publică |
Cojocari Vera | AG | 000025 | 08.02.2008 | Auditul general (AG) | | |
Cojocaru Nona | AG | 000270 | 06.10.2010 | Auditul general (AG) | | |
Colin Lilia | AG | 000036 | 15.01.2016 | Auditul general (AG) | | |
Comarschi Nicolai | AG | 000028 | 16.01.2015 | Auditul general (AG) | | |
Corjan Aliona | AG | 000008 | 21.06.2013 | Auditul general (AG) | | |
Cornegruţa Constantin | AG | 000019 | 08.02.2008 | Auditul general (AG) | | |
Corneţel Nadejda | AG | 000005 | 21.06.2013 | Auditul general (AG) | | |
Corneţel Nadejda | AIF | 0021 | 10.10.2013 | Auditul instituţiilor financiare (AIF) | | |
Corneţel Nadejda | APFN | 0000030 | 20.12.2013 | Auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM) | | |
Corniciuc Vitalie | AG | 000300 | 17.01.2013 | Auditul general (AG) | | |
Corniciuc Vitalie | AIF | 0019 | 27.09.2013 | Auditul instituţiilor financiare (AIF) | | |
Corniciuc Vitalie | APFN | 0000034 | 01.08.2014 | Auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM) | | |
Corniciuc Vitalie | APFN | 0000089 | 18.10.2016 | Auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA) | | |
Coroi Lilia | AG | 000187 | 08.02.2008 | Auditul general (AG) | | |
Coşeleva Parascovia | AG | 000031 | 08.02.2008 | Auditul general (AG) | Suspendat | din 10.10.2017 pe un termen de 3 ani |
Costin Ludmila | AG | 000157 | 08.02.2008 | Auditul general (AG) | | |
Coţoban Svetlana | AG | 000103 | 08.02.2008 | Auditul general (AG) | | |